Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ulf Lennart Kalén
Ulf Lennart Kalén
19480922-XXXX
Ta kreditupplysning
Ulf Lennart Kalén är en man född den 22 september 1948. Han är folkbokförd i Göteborg sedan 2023-04-01. Göteborg ligger i Göteborg kommun, Västra Götalands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Otterbäckens Fiber Ek. för.
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ulf Lennart Kalén har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-07-05
Skagerns Energi AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-17
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-03-17
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Otterbäckens Fiber Ek. för.
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jan Staffan Leander Gustafsson
Ordförande
Jan Staffan Leander Gustafsson
Styrelseledamot
Ulf Lennart Kalén
Styrelseledamot
Gunilla Carina Birgitta Palmquist
Styrelseledamot
Alf Gunnar Södergren
Revisor
Ida Kristina Blom
Styrelsesuppleant
Jan Arne Feltsten
Styrelseledamot
Bo-Göran Vincent Romppanen
Revisorssuppleant
Kirsti Lindemark Jansson
Styrelsesuppleant
Marcus Johan Fredrik Johansson
Tillbaka till sidans topp