Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-27 |