Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Stella Kapitalförvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-20 |