Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | BRICK Since 2012 SWEDEN AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | BRICK Since 2012 SWEDEN AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | BRICK Since 2012 SWEDEN AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Örnsköldsviks Strand City Hotel AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Örnsköldsviks Strand City Hotel AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ASHOJ AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | ASHOJ AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | ASHOJ AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Chateau Camp Training AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | North Sweden Construction AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-12 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-20 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-22 |