Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Lysekils Stadshus AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Lysekils Stadshus AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lysekils Hamn AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Lysekils Hamn AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-29 |