Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ulf Johan Mohlin
Ulf Johan Mohlin
19760517-XXXX
Ta kreditupplysning
Ulf Johan Mohlin är en man född den 17 maj 1976. Han är folkbokförd i Linköping sedan 2023-10-17. Linköping ligger i Linköping kommun, Östergötlands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Brandstationen 2
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ulf Johan Mohlin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-01-21
Sista versen 82440 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-07-19
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-07-19
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3679258 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Brandstationen 2
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Eva Christina Wallerstedt
Styrelseledamot
Maria Margaretha Pihlajärvi
Ordförande
Maria Margaretha Pihlajärvi
Styrelseledamot
Erik Richard Krantz
Styrelseledamot
Peter Erik Dahlén
Styrelseledamot
Ulf Johan Mohlin
Styrelsesuppleant
Peder Mattias König
Styrelsesuppleant
Anneli Ingegerd Mohlin
Styrelsesuppleant
Annika Elisabeth Pelme
Tillbaka till sidans topp