Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Lalle Idrott och Resor Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Vice verkställande direktör | Lalle Idrott och Resor Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Lindhagensterrassen 2 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Scilla 2 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Trygg Bostadsrättsmarknad i Sverige Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Kaprifolen i Järvastaden | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Mandelblomman i Täby Park | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-06 |