Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ulf Gunnar Liebert
Ulf Gunnar Liebert
19540120-XXXX
Ta kreditupplysning
Liebert, Ulf Gunnar är en man född den 20 januari 1954 och är bosatt i Göteborg
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Arkitektlaget A L Aktiebolag
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Transatlantic Trading Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Sjögren Arkitekter AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Injection Ekonomikonsult Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Injection Ekonomikonsult Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fallpac Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Arkitekturkompaniet SI Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Arkitekturkompaniet SI Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Propulsion Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Arkitekturkompaniet GBG Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Arkitekturkompaniet GBG Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CM ArchHold AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
F & S Holding Aktiebolag
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Badhuskompaniet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Badhuskompaniet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Malico AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
TREORE Konsult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
L-O MALM Byggadministration AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Execution Ekonomikonsult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Execution Ekonomikonsult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fjord Agency AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bara Fördelar Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Rstudio for architecture AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Sjögren Holding i Göteborg Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
BLOMBERG ARKITEKTER AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gerbianska Trädgården AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Uveredsbolaget Berget 3 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Uveredsbolaget Berget 3 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Uveredsbolaget Berget 3 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
William Lind Mediaproduktion AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Katarina Gunnarsson Produktion AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Aniro Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Frilanshuset Frukt Ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Lerkils fiber fas1 Ekonomisk förening
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
MARGINALEN INVEST HANDELSBOLAG
Avregistrerad...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ulf Gunnar Liebert har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-07-02
Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 5 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Arkitektlaget A L Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Gunnar Liebert
Styrelsesuppleant
Anna Elisabeth Liebert
Tillbaka till sidans topp
Transatlantic Trading Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Carl Jonas Andelius
Styrelsesuppleant
Ulf Gunnar Liebert
Tillbaka till sidans topp
Sjögren Arkitekter AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Roger Gösta Martin Mattsson
Styrelseledamot
Sven Magnus Sjögren
Verkställande direktör
Sven Magnus Sjögren
Styrelsesuppleant
Ulf Gunnar Liebert
Tillbaka till sidans topp