Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ulf Gunnar Gerdin
Ulf Gunnar Gerdin
19510613-XXXX
Ta kreditupplysning
Gerdin, Ulf Gunnar är en man född den 13 juni 1951 och är bosatt i Bjästa
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bjästa Aluminium & Glasprodukter Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ulf Gunnar Gerdin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-12-07
Bostadsrättsföreningen Granliden
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3700556 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bjästa Aluminium & Glasprodukter Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Gunnar Gerdin
Styrelsesuppleant
Kristina Zinita Liselott Klar
Tillbaka till sidans topp