Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-18 |