Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Soldathemmet | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Granfjällspisten 2 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-18 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-17 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-12 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-10 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-11-12 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-11-10 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-11-09 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-11-09 |