Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ulf Christer Eriksson
Ulf Christer Eriksson
19670227-XXXX
Ta kreditupplysning
Eriksson, Ulf Christer är en man född den 27 februari 1967 och är bosatt i Sollefteå
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Elmontage B. Byström Aktiebolag
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ulf Christer Eriksson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-01-19
Bostadsrättsförening Volontären 9 Remsle
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-04-30
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Elmontage B. Byström Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Christer Eriksson
Styrelsesuppleant
Karl Birger Byström
Tillbaka till sidans topp