Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ulf Bertil Folke Pettersson
Ulf Bertil Folke Pettersson
19590602-XXXX
Ta kreditupplysning
Ulf Bertil Folke Pettersson är en man född den 2 juni 1959. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2020-08-13. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Revisor
Cyber Com Intra-X AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Cybercom CGSIT AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Cyber Com Consulting Innovation Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Cyber Com Consulting 603 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Cyber Com Consulting Business UniWare AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Cyber Com Consulting Business Solutions AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Cyber Com StreamIT AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Cyber Com Consulting EC AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Cyber Com Consulting Concentit AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Global Communication Solutions Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Cyber Com Consulting Core Tech Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Cyber Com Consulting Communications i Stockholm AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Cyber Com Net Business Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Cyber Com PIR New World Media AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Cyber Com Consulting PM AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Cyber Com Consulting ProvideIT AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Cyber Com Consulting AE BS AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Cyber Com Mobile Communication Scandinavia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Cyber Com Consulting I-Net Solutions AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Cybercom Mobility Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Cyber Com Consulting Electronic Business AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Cyber Com Consulting ConnectIT Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Cyber Com Consulting Syd AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Cybercom Mobility Partner Europe AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Compe.tencex AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Byrå 42 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Aktiebolaget Industricentralen Stockholm Fine Art
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Boultbee (Älvsjö) Property AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Veroi Kommunikation Intressenter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
UPN Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Bostadsrättsföreningen Fågelbärsträdet 11
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ulf Bertil Folke Pettersson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Revisor
Utträde: 2024-02-26
SOLLENTUNA CENTRUM EXPLOATERINGS AKTIEBOLAG
Avregistrerad
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656262 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Cyber Com Intra-X AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bengt Nils Wilhelm Levin
Styrelseledamot
Mats Göran Alders
Ordförande
Mats Göran Alders
Revisor
Ulf Bertil Folke Pettersson
Styrelsesuppleant
Anneli Elisabet Lindblom
Extern firmatecknare
Ann-Sofie Kardvik
Tillbaka till sidans topp
Cybercom CGSIT AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Ulf Bertil Folke Pettersson
Extern verkställande direktör
Lars-Olof Thomas Johansson Barge
Revisorssuppleant
Lena Monica Benzon Höglund
Styrelseledamot
Nils Patrik Boman
Ordförande
Nils Patrik Boman
Styrelseledamot
Per Yngve Jonsson
Styrelsesuppleant
Ann-Sofie Kardvik
Tillbaka till sidans topp
Cyber Com Consulting Innovation Stockholm AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bengt Nils Wilhelm Levin
Styrelseledamot
Mats Göran Alders
Ordförande
Mats Göran Alders
Revisor
Ulf Bertil Folke Pettersson
Styrelsesuppleant
Anneli Elisabet Lindblom
Extern firmatecknare
Maud Elisabeth Helen Jansson
Tillbaka till sidans topp