Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör Utträde: 2024-09-03 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-04 |