Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | MGT Kompetens AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | LÅ-Gruppen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Kajan 7 i Vellinge | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Bonden 15 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-18 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-11-18 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-02 |