Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ulf Anders Persson
Ulf Anders Persson
19700330-XXXX
Ta kreditupplysning
Ulf Anders Persson är en man född den 30 mars 1970. Han är folkbokförd i Uppsala sedan 2021-05-01. Uppsala ligger i Uppsala kommun, Uppsala län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Riksbyggen Bostadsrättsförening Uppsalahus nr 33
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ulf Anders Persson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern firmatecknare
Utträde: 2022-08-27
HSB Bostadsrättsförening 47 Blixten i Uppsala
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-06-24
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-06-24
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708404 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Riksbyggen Bostadsrättsförening Uppsalahus nr 33
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Per Svante Karlsson
Styrelsesuppleant
Folke Björn Håkan Berglund
Styrelseledamot
Ulf Anders Persson
Styrelseledamot
Karl Martin Schoeps
Styrelsesuppleant
Johanna Birgitta Jangland
Styrelseledamot
Magnus Sebastian Kalm
Styrelseledamot
Lovisa Brita Viveka J Senby Posse
Styrelseledamot
Maeva Maud Moudi Hachem
Ordförande
Maeva Maud Moudi Hachem
Styrelsesuppleant
Felicia Mona Svärd
Styrelsesuppleant
Hanna Ingegerd Lindström
Tillbaka till sidans topp