Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Invajo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | XCI AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sandbygård Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Sandbygård Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | HighStream AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Pro Rata AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | TechKraft IT-bemanning och rekrytering Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-05 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-08-31 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-08-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-14 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-18 |