Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Tyrone Ochieng Nilsson Deya
Tyrone Ochieng Nilsson Deya
20010615-XXXX
Ta kreditupplysning
Tyrone Ochieng Nilsson Deya är en man född den 15 juni 2001. Han är folkbokförd i Tyresö sedan 2023-01-27. Tyresö ligger i Tyresö kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Belindas Omsorg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Tyrone Ochieng Nilsson Deya har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-04-23
Timmis Personal AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-12-11
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Belindas Omsorg AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Ulf Ingemar Nilsson
Styrelseledamot
Belinda Anyango Deya
Verkställande direktör
Belinda Anyango Deya
Styrelsesuppleant
Tyrone Ochieng Nilsson Deya
Tillbaka till sidans topp