Org.nr: 556770-2823
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | Skytt, Stig Thomas | 2024-05-03 |
Styrelseledamot | Svensson, Karl Ingemar Robert | 2024-03-29 |
Styrelsesuppleant | Vallmar, Karl-Erik Thomas | 2024-03-29 |
Styrelseledamot | Karlsson, Karl Roland | 2023-02-14 |
Extern verkställande direktör | Stern, Jonas Carl Ivar | 2022-10-25 |
Styrelseledamot | Andersson, Per Göran | 2022-01-25 |