Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Autoliv Development Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Autoliv Sverige Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | GICON Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | GICON Installationsledning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Jagaren Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | GICON Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-10-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-10-17 |
||
Revisor Utträde: 2023-07-21 |
||
Revisor Utträde: 2023-07-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-04 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-05-26 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-05-26 |
||
Revisor Utträde: 2023-05-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-03-28 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-01-04 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-01-04 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-01-04 |