Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Skjelland Trade AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-29 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-28 |