Org.nr: 556582-6673
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Lyckman, Karl Magnus | 2024-06-17 |
Styrelseledamot | Lyckman, Karl Magnus | 2024-06-17 |
Huvudansvarig revisor | Jarnevi, Olof Fredrik | 2024-04-12 |
Huvudansvarig revisor | Wollmann, Johan Fredrik | 2024-01-06 |
Ordförande | Eriksson, Stig Erik Torbjörn | 2022-02-16 |
Styrelseledamot | Hedlund, Tommy Alf Joakim | 2022-02-16 |
Styrelseledamot | Eriksson, Stig Erik Torbjörn | 2022-02-16 |