Org.nr: 556989-2648
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Lagerblad, Erik Andreas | 2024-08-21 |
Styrelsesuppleant | Bammanahalli, Harshavardhan | 2023-06-16 |
Extern verkställande direktör | Grönborg, Marie | 2023-06-16 |
Styrelsesuppleant | Bülund, Per Eric Birger | 2023-03-04 |
Styrelseledamot | Karlsson, Annica Elisabeth | 2022-04-30 |
Styrelsesuppleant | Mannström, Markus Knut-Johan | 2022-03-03 |
Styrelseledamot | Stigsson, Lars Lennart | 2022-02-10 |
Styrelseledamot | Ankarberg, Pär Joel | 2021-12-18 |
Styrelsesuppleant | Stigsson, Carl Christian | 2021-12-18 |