Org.nr: 559182-5376
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Ahlström, Sebastian Alexander | 2024-08-26 |
Ordförande | Nygren, Hans Arnold | 2023-10-14 |
Styrelseledamot | Nygren, Hans Arnold | 2023-10-14 |
Styrelseledamot | Elgh, Karl Per Johan | 2023-10-14 |
Styrelseledamot | Pedersen, Else Marie | 2023-10-14 |
Huvudansvarig revisor | Daae, Carl Thomas | 2023-10-12 |
Ordförande | Rebel, Jennifer Carlota | 2022-10-07 |
Styrelseledamot | Rebel, Jennifer Carlota | 2022-10-07 |
Styrelsesuppleant | Johansson, Kai Daniel | 2022-10-07 |
Ordförande | Lönn, Carl Albin Magnus | 2022-09-14 |
Styrelseledamot | Lönn, Carl Albin Magnus | 2022-09-14 |
Ordförande | Eriksson, Anders Carl Albert | 2022-04-06 |
Styrelseledamot | Eriksson, Anders Carl Albert | 2022-04-06 |
Styrelseledamot | Lund, Elsa Maria | 2022-04-06 |
Styrelseledamot | Ewers, Lars Peter | 2022-04-06 |
Styrelseledamot | Grinde, Karin Ingrid Elisabet | 2022-04-06 |
Styrelsesuppleant | Saavedra Pino, Morin Alejandra | 2022-04-06 |
Verkställande direktör | Ewers, Lars Peter | 2022-04-06 |