Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Toyny Gunnar Stare
Toyny Gunnar Stare
19450810-XXXX
Ta kreditupplysning
Stare, Toyny Gunnar är en man född den 10 augusti 1945 och är bosatt i Eskilstuna
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Birdy Communication AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Toyny Gunnar Stare har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-12-23
Stahremetoden AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-07-08
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656081 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Birdy Communication AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Toyny Gunnar Stare
Styrelseledamot
Nils Petter Toyny Stahre
Tillbaka till sidans topp