Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Suzor Photography & Art AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Djursholms Brasserier AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Djursholms Brasserier AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-16 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-22 |