Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Clarence Morberg Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Clarence Morberg Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dammskogen Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dammskogen Gubbängen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Prioett AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Ancore Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dammskogen Klarbäret AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dammskogen Trilling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dammskogen Studentbostäder AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-03-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-29 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-25 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-10-19 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-10-19 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-10-19 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-10-19 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-21 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-03-01 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-05-17 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-05-15 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-24 |