Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Torsten Per-Olof Cederholm
Torsten Per-Olof Cederholm
19451023-XXXX
Ta kreditupplysning
Cederholm, Torsten Per-Olof är en man född den 23 oktober 1945 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Fjärdhällan Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Torsten Per-Olof Cederholm har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-06-28
Bostadsrättsföreningen Veterinären 5 & 6
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-05-16
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Fjärdhällan Förvaltning AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Torsten Per-Olof Cederholm
Styrelseledamot
Ulf Christian Cederholm
Tillbaka till sidans topp