Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor | Repro-Tjänst i Göteborg Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Västrevision Konsult Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Västrevision Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Företagsanalys i Göteborg Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Västrevision Sisjön AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Kommanditdelägare | Eagle Hill Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-04-24 |
||
Revisor Utträde: 2024-04-24 |
||
Revisor Utträde: 2024-04-02 |
||
Revisor Utträde: 2024-03-22 |
||
Revisor Utträde: 2024-03-22 |
||
Revisor Utträde: 2024-03-04 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-30 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-30 |