Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Tore Frank Lennart Sjöberg
Tore Frank Lennart Sjöberg
19460207-XXXX
Ta kreditupplysning
Sjöberg, Tore Frank Lennart är en man född den 7 februari 1946 och är bosatt i Bergkvara
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Dentalservice i Kalmar AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Tore Frank Lennart Sjöberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-01-14
Slutplattan FORIV 111835 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Dentalservice i Kalmar AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Tore Frank Lennart Sjöberg
Styrelseledamot
Tore Kristian Tobias Sjöberg
Tillbaka till sidans topp