Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Tord Lennart Horn
Tord Lennart Horn
19490605-XXXX
Ta kreditupplysning
Horn, Tord Lennart är en man född den 5 juni 1949 och är bosatt i Lingbo
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Bionär Närvärme AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Tord Lennart Horn har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-05-03
Ockelbo Vatten AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-06-30
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bionär Närvärme AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Karin Clary Leim
Styrelsesuppleant
Stig Lennart Anders Fogeus
Styrelsesuppleant
Tord Lennart Horn
Styrelseledamot
Lars Bertil Skytt
Lekmannarevisor
Lena Charlotta Lagnander
Styrelseledamot
Lars Erik Vikberg
Extern verkställande direktör
Per Anders Erik Malmström
Styrelsesuppleant
Karl Lennart Mikael Forsberg
Styrelseledamot
Gref Lars Ingvar Daniel Kvarnlöf
Huvudansvarig revisor
Camilla Helena Edelbrink
Styrelseledamot
Clara Matilda C Sundquist Boox
Ordförande
Clara Matilda C Sundquist Boox
Revisor
KPMG AB
Tillbaka till sidans topp