Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | GLCapital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-11 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-04-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-22 |