Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Torbjörn Bjerke
Torbjörn Bjerke
19621117-XXXX
Ta kreditupplysning
Bjerke, Torbjörn är en man född den 17 november 1962 och är bosatt i Lidingö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
UST Leadership AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Torbjörn Bjerke har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-08-13
Sista versen 83413 AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-09-08
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
UST Leadership AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Eva Christina Strokirk
Styrelseledamot
Torbjörn Bjerke
Styrelsesuppleant
Ulrica Slåne Bjerke
Tillbaka till sidans topp