Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | System Frugt AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Midsona Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ventilationsservice i Bara AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-09-30 |