Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Scandinavian Diagnostics AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Scandinavian Diagnostics Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-19 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-22 |