Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Maskineriet Sälj och Kundservice AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör Utträde: 2024-03-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-08 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-02-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-08 |