Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Tomi Ivan Marasovic
Tomi Ivan Marasovic
19800521-XXXX
Ta kreditupplysning
Marasovic, Tomi Ivan är en man född den 21 maj 1980 och är bosatt i Hovås
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
EM Arkitektur & inredning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Tomi Ivan Marasovic har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-02-05
Finance Transformation Partner i Norden AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-02-22
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708563 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
EM Arkitektur & inredning AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Peter Olof Krister Kristoffersson
Styrelsesuppleant
Tomi Ivan Marasovic
Styrelseledamot
Elin Kristina Marasovic
Verkställande direktör
Elin Kristina Marasovic
Tillbaka till sidans topp