Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Tomas Samuel Peter Stiernstedt
Tomas Samuel Peter Stiernstedt
19570726-XXXX
Ta kreditupplysning
Stiernstedt, Tomas Samuel Peter är en man född den 26 juli 1957 och är bosatt i Strängnäs
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Asplunds Fastigheter i Örebro AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastighetsaktiebolaget Umato
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fastighetsaktiebolaget Umato
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Skoga Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hjälmarstadens Byggnads Aktiebolag
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastighets AB Tosterö
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fastighets AB Tosterö
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Asplunds i Örebro AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Esswege Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Asplunds Parkering i Örebro AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Frangiflutti Konsult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kornboden Fastigheter i Örebro AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Kornboden Fastigheter i Örebro AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Stiernstedt, Tomas Samuel Peter
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Tomas Samuel Peter Stiernstedt har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2024-05-01
Örebro Kornboden 19 AB
Upplöst...
Styrelseledamot
Utträde: 2024-05-01
Örebro Kornboden 19 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-03-26
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 6 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Asplunds Fastigheter i Örebro AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Hans Erik Gösta Melin
Styrelseledamot
Hans Olof Lund
Styrelseledamot
Leif Per Fredrik Brogren
Styrelseledamot
Ebba Marianne Fransson
Styrelseledamot
Tomas Samuel Peter Stiernstedt
Revisorssuppleant
Johan Örjan Alexandersson
Styrelseledamot
Åke Torbjörn Persson
Styrelseledamot
Bror Mats Domberg
Ordförande
Bror Mats Domberg
Styrelseledamot
Ulf Lennart Dahlström
Extern verkställande direktör
Anders Oskar Evertsson
Revisor
Karl Arne Markus Forsberg
Tillbaka till sidans topp
Fastighetsaktiebolaget Umato
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ebba Marianne Fransson
Styrelseledamot
Ulrika Charlotte Maria Stiernstedt
Styrelseledamot
Tomas Samuel Peter Stiernstedt
Ordförande
Tomas Samuel Peter Stiernstedt
Styrelseledamot
Malin Ingrid Fanny M Stiernstedt
Revisor
Per Jörgen Askengren
Revisorssuppleant
Sara Anna-Lena Persson
Styrelsesuppleant
M E Charlotte Tchedre-San
Styrelsesuppleant
Tomas August Vilhelm Stiernstedt
Tillbaka till sidans topp
Skoga Fastigheter AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulrika Charlotte Maria Stiernstedt
Styrelsesuppleant
Tomas Samuel Peter Stiernstedt
Revisor
Per Jörgen Askengren
Tillbaka till sidans topp