Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Tomas Peter Goldbeck-Löwe
Tomas Peter Goldbeck-Löwe
19680210-XXXX
Ta kreditupplysning
Goldbeck-Löwe, Tomas Peter är en man född den 10 februari 1968 och är bosatt i Göteborg
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Iniqua Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Tomas Peter Goldbeck-Löwe har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2021-11-24
Techship AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Iniqua Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Max Fredrik Peter Goldbeck-Löwe
Styrelsesuppleant
Tomas Peter Goldbeck-Löwe
Tillbaka till sidans topp