Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Pentronic Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Pentronic Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dasa Control Systems AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Dasa Control Systems AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Aktiebolaget Elektronik-Konstruktion Innovation (ABELKO INNOVATION) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Aktiebolaget Elektronik-Konstruktion Innovation (ABELKO INNOVATION) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Flintec Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Flintec Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Indutrade Technology and Systems Solutions AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Indutrade Technology and Systems Solutions AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-02-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-20 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-12 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-22 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-04 |