Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | RydinCarlsten Advokatbyrå Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Pine Song AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Belaez AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Atleva Specialistvård Intressenter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-04-30 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-30 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-30 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-30 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-23 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-20 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2024-02-06 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2023-04-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-17 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2023-01-21 |