Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Tomas André Brian Kristensen
Tomas André Brian Kristensen
19860416-XXXX
Ta kreditupplysning
Tomas André Brian Kristensen är en man född den 16 april 1986. Han är folkbokförd i Knäred sedan 2024-09-16. Knäred ligger i Laholm kommun, Hallands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Skogås Fasad Entreprenad AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Bosyap 99 AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
SvenCarl Maskiner AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Estatery Fastighetsförvaltning AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
JSP Consulting AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kristensen Kringlor AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Stefan Ekmans Mat & Event AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Well Fastigheter Holding AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
Well Fastigheter Holding AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Hamlex AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kristensen och buske AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Laser Carlie AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Laser Carlie AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Possible projects AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Hälsinge Hund AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Johansson Hus och tak i väst aktiebolag
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Salema Bygg & Entreprenad AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Uddevalla Spedition AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kristensen finans och invest AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Conzita Sverige AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
MR Riv AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Tomas André Brian Kristensen har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-09-29
Pullma Förvaltning AB
Konkurs...
Styrelsesuppleant
Utträde: 2021-11-10
Nice Tower AB
Konkurs...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-08-04
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708563 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Skogås Fasad Entreprenad AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Tomas André Brian Kristensen
Tillbaka till sidans topp
Bosyap 99 AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Tomas André Brian Kristensen
Tillbaka till sidans topp
SvenCarl Maskiner AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Nongyao Boonvasana
Styrelseledamot
Tomas André Brian Kristensen
Tillbaka till sidans topp