Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Tomas Andersson
Tomas Andersson
19930525-XXXX
Ta kreditupplysning
Tomas Andersson är en man född den 25 maj 1993. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2023-10-23. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Viriato AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Tomas Andersson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-11-04
LMSM AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-03-28
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655639 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Viriato AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Dan Mikael Andersson
Styrelseledamot
Tomas Andersson
Tillbaka till sidans topp