Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Tom Thanakom Alexandersson
Tom Thanakom Alexandersson
20001122-XXXX
Ta kreditupplysning
Alexandersson, Tom Thanakom är en man född den 22 november 2000 och är bosatt i Trollhättan
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
WULCANCO FASTIGHETER AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Tom Thanakom Alexandersson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-09-21
Wulcanco AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-02-09
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
WULCANCO FASTIGHETER AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Eddie Erik Vulkan
Ordförande
Eddie Erik Vulkan
Styrelseledamot
Erik Ola Hermansson
Styrelsesuppleant
Tom Thanakom Alexandersson
Tillbaka till sidans topp