Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-31 |