Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | C4 Hus Mark i Skåne AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | C4 HUS FÖRVALTNING 4 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | C4 Hus Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | C4 Hus Förvaltning 5 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | KBL Företagstjänst i Kristianstad 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-08-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-16 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-23 |