Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | Ekvall, Tom Kennet Folke | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | BT Pump & Maskinteknik Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | EFF Ekwall Fastighet & Förvaltning Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-22 |