Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Thule Finans AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Thule Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Thule Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Thule Towing Systems AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Thule Towing Systems AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Thule IP AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Thule Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Thule Deutschland Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Thule Deutschland Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Thule AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Thule Merchandizing AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Thule Merchandizing AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-28 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-06-28 |