Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Tobias Ingvar Remes
Tobias Ingvar Remes
19860909-XXXX
Ta kreditupplysning
Tobias Ingvar Remes är en man född den 9 september 1986. Han är folkbokförd i Umeå sedan 2021-09-06. Umeå ligger i Umeå kommun, Västerbottens län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
E&D Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Tobias Ingvar Remes har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-05-18
Harvest Umeå AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-07-01
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
E&D Consulting AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Tobias Ingvar Remes
Styrelseledamot
Daniel Hans Remes
Vice verkställande direktör
Daniel Hans Remes
Styrelseledamot
Ellen Amalia Bergström
Verkställande direktör
Ellen Amalia Bergström
Ordförande
Ellen Amalia Bergström
Tillbaka till sidans topp