Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Tobias Engren
Tobias Engren
19730604-XXXX
Ta kreditupplysning
Engren, Tobias är en man född den 4 juni 1973 och är bosatt i Järfälla
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
SPK Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
MURETTAN AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
MURETTAN AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Järfälla Fasad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Järfälla Fasad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Engrens Konsult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bricklayer Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bricklayer Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bricklayer Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bricklayer Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bricklayer International AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bricklayer International AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
SPK Konsult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
SweCrete Scandinavia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Tobias Engren har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2022-03-01
Lionbrothers Sverige Holding AB
Likvidation...
Styrelseledamot
Utträde: 2022-03-01
Lionbrothers Sverige Holding AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
SPK Förvaltning AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Tobias Engren
Styrelsesuppleant
Linda Christina Elisabeth Engren
Tillbaka till sidans topp
MURETTAN AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Mats Anders Engren
Styrelseledamot
Per Urban Thorström
Verkställande direktör
Per Urban Thorström
Styrelseledamot
Tobias Engren
Ordförande
Tobias Engren
Revisor
BDO Mälardalen AB
Tillbaka till sidans topp
Järfälla Fasad AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Mats Anders Engren
Styrelseledamot
Per Urban Thorström
Verkställande direktör
Per Urban Thorström
Styrelseledamot
Tobias Engren
Ordförande
Tobias Engren
Tillbaka till sidans topp